序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨冬红 | 100% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨冬红
|
执行董事,经理 |
2 |
杨敏
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 经营范围 |
仓储服务;货运代理;普通货运。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
仓储服务;货运代理;普通货运;包装服务;金属制品、机械和设备修理业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2021-11-17 | 住所 |
北京市顺义区龙湾屯镇府南路2号10幢1层105
|
北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-21614(集群注册)
|
3 | 2019-07-18 | 住所 |
北京市顺义区龙湾屯镇府前街13号东楼354
|
北京市顺义区龙湾屯镇府南路2号10幢1层105
|
4 | 2019-01-04 | 注册资本 |
50万
|
300万
|
5 | 2019-01-04 | 住所 |
北京市朝阳区东坝乡三岔河北甲88号C区25号
|
北京市顺义区龙湾屯镇府前街13号东楼354
|
6 | 2019-01-04 | 营业期限 |
-
|
-
|
7 | 2014-02-28 | 投资人 |
-
|
1 杨冬红* 自然人股东
|
8 | 2014-02-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人)1 杨冬红* 执行董事 2 杨冬红* 经理 3 杨敏 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人)1 杨冬红* 执行董事 2 杨冬红* 经理 3 杨敏 监事
|
9 | 2008-09-26 | 经营范围变更 |
仓储服务;货运代理。
|
仓储服务;货运代理;普通货运。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |