序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙源电力集团股份有限公司 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁伟
|
财务负责人,经理 |
2 |
刘勇
|
监事 |
3 |
朱志成
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-27 | 住所 |
北京市海淀区西小口路66号E-1座
|
北京市海淀区交大东路66号院2号楼12层1526-1
|
2 | 2020-05-19 | 经营范围 |
技术开****、技术咨询、技术服务;销售自行开****后的产品;建设工程项目管理;工程勘察设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术咨询、技术服务;销售自行开****后的产品;软件开****、建设工程项目管理;工程勘察设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2016-10-21 | 经营范围 |
技术开****、技术咨询、技术服务;销售自行开****后的产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术咨询、技术服务;销售自行开****后的产品;建设工程项目管理;工程勘察设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2016-08-04 | 注册资本 |
1000万
|
5000万
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |