序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢忆 | 50% | 5万(元) |
2 | 杨琳琳 | 50% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢忆
|
监事 |
2 |
杨琳琳
|
经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-11 | 法定代表人 |
晁锴
|
杨琳琳
|
2 | 2019-03-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 晁锴* 执行董事 2 晁锴* 经理 3 黄春燕 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 杨琳琳* 执行董事 2 杨琳琳* 经理 3 卢忆 监事
|
3 | 2019-03-11 | 投资人 |
1 黄春燕 自然人股东 2 晁锴 自然人股东
|
1 卢忆 自然人股东 2 杨琳琳 自然人股东
|
4 | 2018-11-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 晁锴* 执行董事 2 晁锴* 经理 3 贾玉华 监事
|
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 晁锴* 执行董事 2 晁锴* 经理 3 黄春燕 监事
|
5 | 2016-06-21 | 投资人 |
1 晁锴 自然人股东 2 贾玉华 自然人股东
|
1 黄春燕 自然人股东 2 晁锴 自然人股东
|
6 | 2013-08-28 | 住所 |
北京市朝阳区朝阳北路104号楼4层409
|
北京市朝阳区酒仙桥路13号151号楼2层217
|
7 | 2013-01-15 | 住所 |
北京市朝阳区八里庄西里61号楼1808室
|
北京市朝阳区朝阳北路104号楼4层409
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 |