序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 商秀琴 | 93.33% | 1,400万(元) |
2 | 杨丹 | 3.27% | 49万(元) |
3 | 陈璐 | 3.4% | 51万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨丹
|
监事 |
2 |
金鸿
|
经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-20 | 投资人 |
陈璐,自然人股东,商秀琴,自然人股东,杨丹,自然人股东,周丹丹,自然人股东
|
陈璐,自然人股东,商秀琴,自然人股东,杨丹,自然人股东
|
2 | 2018-11-12 | 投资人 |
陈璐,自然人股东,商秀琴,自然人股东,杨丹,自然人股东
|
陈璐,自然人股东,商秀琴,自然人股东,杨丹,自然人股东,周丹丹,自然人股东
|
3 | 2018-09-17 | 登记管辖变更 |
北京市海淀区市场监督管理局
|
北京市昌平区市场监督管理局
|
4 | 2017-04-07 | 注册资本 |
500万
|
1500万
|
5 | 2015-06-05 | 注册资本 |
100万
|
500万
|
6 | 2014-09-12 | 住所 |
北京市海淀区信息路甲28号4层D座04B-078室
|
北京市海淀区上地信息路1号2号楼2层204
|
7 | 2014-01-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
3 杨丹 监事;1 陈璐* 执行董事; 2 陈璐* 经理;
|
3 杨丹 监事;1 商秀琴* 执行董事; 2 商秀琴* 经理;
|
8 | 2014-01-13 | 法定代表人 |
陈璐
|
商秀琴
|
9 | 2013-06-03 | 企业名称 |
北京中星朗润化工技术有限公司
|
北京中星朗润能源科技有限公司
|
10 | 2013-05-07 | 企业名称 |
北京中星朗润能源科技有限公司
|
北京中星朗润化工技术有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |