序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨建军 | 100% | 800万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨建军
|
执行董事,经理 |
2 |
覃伟
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-10 | 住所 |
北京市丰台区首经贸北路8号院1号楼1层B段0103
|
北京市通州区鑫隅三街11号院1号楼1层101-41
|
2 | 2018-01-25 | 法定代表人 |
覃伟
|
杨建军
|
3 | 2018-01-02 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2015-03-24 | 法定代表人 |
杨建军
|
覃伟
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |