序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶莉 | 10% | 1.3万(元) |
2 | 吴连富 | 72% | 9.5万(元) |
3 | 徐祥生 | 8% | 1.1万(元) |
4 | 李一腾 | 10% | 1.3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴连富
|
经理,执行董事 |
2 |
吴际
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-18 | 经营范围 |
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;软件咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;会议服务;市场调查;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;计算机系统服务;维修电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;软件咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;会议服务;市场调查;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;计算机系统服务;维修电子产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2021-11-18 | 住所 |
北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街35号院3号楼5层639
|
北京市平谷区东高村镇东高村兴业路55号-211018(集群注册)
|
3 | 2019-07-04 | 投资人 |
李一腾,自然人股东,吴连富*,自然人股东,徐祥生,自然人股东
|
李一腾,自然人股东,吴连富*,自然人股东,徐祥生,自然人股东,叶莉,自然人股东
|
4 | 2018-12-27 | 法定代表人 |
马智慧
|
吴连富
|
5 | 2018-12-27 | 投资人 |
马智慧,自然人股东,苏菂,自然人股东,魏伟泽,自然人股东
|
李一腾,自然人股东,吴连富*,自然人股东,徐祥生,自然人股东
|
6 | 2018-12-27 | 经营范围 |
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;软件咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;会议服务;市场调查。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;软件咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;会议服务;市场调查;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;计算机系统服务;维修电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
7 | 2018-12-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
马智慧*,魏伟泽
|
吴际,吴连富*
|
8 | 2017-11-17 | 住所 |
北京市海淀区中关村北大街127-1号1层104-5室
|
北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街35号院3号楼5层639
|
9 | 2015-05-11 | 注册资本 |
10万
|
13.1372万
|
10 | 2015-05-11 | 投资人 |
马智慧,自然人股东,苏菂,自然人股东
|
马智慧,自然人股东,苏菂,自然人股东,魏伟泽,自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |