序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 白利民 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白佳琦
|
监事 |
2 |
白利民
|
经理,执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京成创信和文化科技****展有限公司天津分公司
|
王新 | 2018-06-19 |
2 |
北京成创信和文化科技****展有限公司西城区分公司
|
齐非 | 2017-05-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
艾党,王健*
|
白佳琦,白利民*
|
2 | 2021-06-24 | 投资人 |
刘秀丽,自然人股东
|
白利民*,自然人股东
|
3 | 2021-06-24 | 住所 |
北京市西城区马连道路25号楼817
|
北京市西城区马连道路25号楼2层201内F212
|
4 | 2021-06-24 | 法定代表人 |
王健
|
白利民
|
5 | 2020-11-06 | 投资人 |
刘秀丽,自然人股东,马婧,自然人股东,周宇,自然人股东
|
刘秀丽,自然人股东
|
6 | 2020-06-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
马婧,王健*
|
艾党,王健*
|
7 | 2020-06-17 | 注册资本 |
10万
|
5000万
|
8 | 2020-04-20 | 投资人 |
马婧,自然人股东,周铭铭,自然人股东,周宇,自然人股东
|
刘秀丽,自然人股东,马婧,自然人股东,周宇,自然人股东
|
9 | 2020-02-06 | 注册资本 |
5000万
|
10万
|
10 | 2020-02-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
马婧,齐非,王健*
|
马婧,王健*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |