序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高俊广 | 99.9% | 1,015.2万(元) |
2 | 高星 | 0.1% | 1万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁兴伟
|
执行董事,经理 |
2 |
李爽
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京中科光析化工技术研究所济南分所
|
丁兴伟 | 2020-11-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
丁兴伟*,高俊广*
|
丁兴伟*,李爽
|
2 | 2019-09-06 | 认缴的出资额 |
高俊广,自然人股东,孙海莹,自然人股东
|
高俊广,自然人股东,高星,自然人股东
|
3 | 2017-03-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
高俊广*,季振凯
|
高俊广*,孙海莹
|
4 | 2016-01-12 | 住所 |
北京市海淀区北清路103号2号楼1层F-1
|
北京市海淀区北清路103号1号楼B楼1区1-6
|
5 | 2014-04-22 | 实缴的出资方式 |
高俊广,自然人股东,季振凯,自然人股东
|
高俊广,自然人股东,季振凯,自然人股东
|
6 | 2014-04-22 | 注册资本 |
11.1111万
|
222.2222万
|
7 | 2014-04-22 | 认缴的出资方式 |
高俊广,自然人股东,季振凯,自然人股东
|
高俊广,自然人股东,季振凯,自然人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |