序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨通 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨通
|
执行董事,经理 |
2 |
鲍芝丹
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-17 | 住所 |
北京市昌平区北清路1号院8号楼17层2单元1707
|
北京市昌平区立汤路186甲3号楼6层621
|
2 | 2021-11-03 | 住所 |
北京市昌平区东小口镇天通东苑一区15号楼1至4层107
|
北京市昌平区北清路1号院8号楼17层2单元1707
|
3 | 2021-08-26 | 住所 |
北京市昌平区北清路1号院8号楼17层2单元1707
|
北京市昌平区东小口镇天通东苑一区15号楼1至4层107
|
4 | 2020-04-26 | 经营范围 |
技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;软件开****;基础软件服务、应用软件服务(不含医用软件);计算机系统集成;计算机系统服务;经济信息咨询(不含中介服务)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;软件开****;基础软件服务、应用软件服务(不含医用软件);计算机系统集成;计算机系统服务;经济信息咨询(不含中介服务);销售电子产品、计算机、软硬件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2020 | 2020 | |
2 | 2021 | 2021 |