序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙彪 | 66.67% | 2万(元) |
2 | 陈来喜 | 33.33% | 1万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙彪
|
总经理 |
2 |
陈来喜
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-03 | 营业期限 |
-
|
-
|
2 | 2015-04-30 | 经营范围 |
法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
|
技术服务、技术咨询;工程造价咨询;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
3 | 2010-05-20 | 实缴的出资额 |
1 孙彪* 2 自然人股东; 2 陈来喜 1 自然人股东;
|
1 孙彪* 2 自然人股东; 2 陈来喜 1 自然人股东;
|
4 | 2002-03-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
北京市海淀区香山西小府15号
|
北京市海淀区四季青乡东平庄19号
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |