序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张栋
|
|
2 |
刘大军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘大军,王浚峰* [退出]
|
刘大军,张栋* [新增]
|
2 | 2021-11-05 | 法定代表人 |
王浚峰
|
张栋
|
3 | 2021-05-27 | 经营范围 |
加工饲料;工程设计;农业设施工程、农业装备、电子、电器设备的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;信息咨询(不含中介服务);物业管理(含写字间出租);销售饲料、金属材料;技术进出口;货物进出口;出租商业用房;出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
加工饲料;工程设计;农业设施工程、农业装备、电子、电器设备的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;信息咨询(不含中介服务);物业管理(含写字间出租);销售饲料、金属材料、食用农产品、新鲜水果、蔬菜、苗木(不含种苗)、花卉;种植花卉、苗木、谷物、水果、蔬菜;技术进出口;货物进出口;出租商业用房;出租办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2018-03-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
卫华诚*
|
刘大军, [新增]王浚峰* [新增]
|
5 | 2018-03-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
无
|
王浚峰* 执行董事 [新增]王浚峰* 经理 [新增]刘大军 监事 [新增]
|
6 | 2018-03-22 | 法定代表人 |
卫华诚
|
王浚峰
|
7 | 2017-12-15 | 投资人 |
北京兴东方实业有限责任公司, [退出]
|
北京兴东方科技有限公司,法人股东 [新增]
|
8 | 2017-12-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
卫华诚*
|
刘大军, [新增]王浚峰, [新增]卫华诚* [新增]
|
9 | 2017-12-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
无
|
无
|
10 | 2017-12-15 | 企业类型 |
全民所有制
|
有限责任公司(法人独资)
|