序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李克学 | 90% | 58.446万人民币 |
2 | 李盟盟 | 10% | 6.494万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李盟盟
|
|
2 |
李克学
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-10 | 住所 |
北京市海淀区信息路28号7层7层A155
|
北京市海淀区北四环西路9号21层2106
|
2 | 2020-01-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
李盟盟 执行董事;李盟盟 经理;叶诚 监事 [退出]
|
李盟盟 执行董事;李盟盟 经理;李克学 监事 [新增]
|
3 | 2020-01-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
李盟盟*,叶诚 [退出]
|
李克学, [新增]李盟盟*
|
4 | 2020-01-03 | 认缴的出资额 |
李克学,自然人股东,李盟盟,自然人股东
|
李克学,自然人股东,李盟盟,自然人股东
|
5 | 2020-01-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
李盟盟* 执行董事李盟盟* 经理叶诚 监事 [退出]
|
李盟盟* 执行董事李盟盟* 经理李克学 监事 [新增]
|
6 | 2016-08-24 | 投资人 |
李盟盟 自然人股东林慧奇 自然人股东 [退出]叶诚 自然人股东 [退出]刘聪 自然人股东 [退出]
|
李盟盟 自然人股东李克学 自然人股东 [新增]
|
7 | 2016-08-24 | 投资人 |
李盟盟 自然人股东林慧奇 自然人股东 [退出]叶诚 自然人股东 [退出]
|
李盟盟 自然人股东李克学 自然人股东 [新增]
|
8 | 2016-03-01 | 注册资本 |
50
|
64.94( + 29.88% )
|
9 | 2016-03-01 | 注册资本 |
50万
|
64.94万( + 29.88% )
|
10 | 2016-03-01 | 投资人 |
李盟盟 自然人股东林慧奇 自然人股东叶诚 自然人股东
|
李盟盟 自然人股东林慧奇 自然人股东叶诚 自然人股东刘聪 自然人股东 [新增]
|