序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱艳斌 | 95% | 1900万人民币 |
2 | 邱艳芳 | 5% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱艳斌
|
|
2 |
邱艳芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-16 | 住所 |
北京市西城区右安门内大街65号12幢502室
|
北京市西城区百万庄大街16号2号楼7层2711室
|
2 | 2018-02-06 | 住所 |
北京市西城区半步桥街48号1幢321
|
北京市西城区右安门内大街65号12幢502室
|
3 | 2016-01-15 | 住所 |
北京市西城区广安门内大街315号A501室
|
北京市西城区半步桥街48号1幢321
|
4 | 2015-07-01 | 注册资本 |
100
|
2000( + 1900% )
|
5 | 2015-07-01 | 注册资本 |
100万
|
2000万( + 1900% )
|
6 | 2015-07-01 | 注册资本 |
100万元
|
2000万元( + 1900% )
|
7 | 2013-11-13 | 住所 |
北京市西城区宣武门外大街20号办公12A01
|
北京市西城区广安门内大街315号A501室
|
8 | 2012-10-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
邱艳斌 执行董事;邱艳斌 经理;汪蕴 监事 [退出]
|
邱艳斌 执行董事;邱艳斌 经理;邱艳芳 监事 [新增]
|
9 | 2012-10-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
邱艳斌* 执行董事邱艳斌* 经理汪蕴 监事 [退出]
|
邱艳斌* 执行董事邱艳斌* 经理邱艳芳 监事 [新增]
|
10 | 2012-10-25 | 投资人 |
邱艳斌 90 自然人股东汪蕴 5 自然人股东 [退出]陈爱芳 5 自然人股东 [退出]
|
邱艳斌 90 自然人股东邱艳芳 10 自然人股东 [新增]
|