序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-28 | 负责人 |
韩柏
|
邢澜琼
|
2 | 2021-04-28 | 负责人 |
韩柏
|
|
3 | 2018-05-16 | 负责人 |
刘伟佳
|
韩柏
|
4 | 2015-10-20 | 负责人 |
穆恺
|
刘伟佳
|
5 | 2015-01-19 | 负责人 |
吕春
|
穆恺
|
6 | 2012-04-18 | 负责人 |
刘元
|
吕春
|