序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张昊
|
|
2 |
李华
|
|
3 |
王斗
|
|
4 |
孙伟
|
|
5 |
李晓平
|
|
6 |
赖文昌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-07 | 营业期限 |
|
60
|
2 | 2019-07-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
|
1 李华 董事长;2 王斗 董事;3 李晓平 董事;4 孙伟 董事;5 张昊 经理;6 赖文昌 监事
|
3 | 2019-07-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
|
赖文昌,李华,李晓平,孙伟,王斗,张昊* [新增]
|
4 | 2019-07-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
|
李华 董事长王斗 董事李晓平 董事孙伟 董事张昊* 经理 [新增]赖文昌 监事
|
5 | 2019-07-25 | 法定代表人 |
|
张昊
|
6 | 2016-06-20 | 经营范围 |
|
房地产开****;销售商品房;房地产信息咨询;家居装饰;对房地产、建筑项目、商业、餐饮娱乐业、高新技术的投资管理;销售建筑材料、金属材料、装饰材料、五金交电、化工产品、机械电器设备;技术开****、技术转让、技术服务、技术培训;人才培训;组织科技文化交流活动(演出除外);承办展览展示会。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
7 | 2014-06-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
|
1 李华 董事长;2 孙伟 董事;3 王斗 董事;4 李晓平 董事;5 李晓平 总经理;6 赖文昌 监事
|
8 | 2014-06-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
|
赖文昌,李华*,李晓平,孙伟, [新增]王斗
|
9 | 2014-06-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
|
李华* 董事长李晓平 董事王斗 董事孙伟 董事 [新增]李晓平 总经理赖文昌 监事
|
10 | 2014-02-28 | 投资人 |
|
陈华 自然人股东 [新增]深圳市京基晶都酒店管理有限公司 企业法人 [新增]深圳市京基海湾酒店管理有限公司 企业法人 [新增]小银狐投资有限公司 企业法人 [新增]
|