序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 负责人 |
赵建明
|
刘怡
|
2 | 2021-03-10 | 负责人 |
程小翠
|
|
3 | 2021-03-10 | 负责人 |
程小翠
|
赵建明
|
4 | 2018-01-25 | 负责人 |
申庆亮
|
程小翠
|
5 | 2015-06-10 | 负责人 |
李荣华
|
申庆亮
|
6 | 2015-06-10 | 经营场所 |
北京市顺义区前进花园石门苑17号楼5门101室
|
北京市顺义区仁和镇石门街甲6号院1号楼1层101
|