序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔天龙 | 99% | 301.95万人民币 |
2 | 刘海龙 | 1% | 3.05万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔天龙
|
|
2 |
郭志忠
|
|
3 |
刘海龙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
琳林酒速到(北京)电子商务有限公司东羊庄店
|
崔长明 | 2016-10-11 |
2 |
琳林酒速到(北京)电子商务有限公司房山北关店
|
崔长明 | 2016-09-19 |
3 |
琳林酒速到(北京)电子商务有限公司安庄店
|
崔长明 | 2016-09-06 |
4 |
琳林酒速到(北京)电子商务有限公司辛庄店
|
崔长明 | 2016-08-30 |
5 |
琳林酒速到(北京)电子商务有限公司房山南关店
|
崔长明 | 2016-06-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
崔长明*, [退出]郭志忠
|
崔天龙*, [新增]郭志忠,刘海龙 [新增]
|
2 | 2020-01-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
张永伶 执行董事; [退出]崔长明 经理; [退出]郭志忠 监事
|
崔天龙 执行董事; [新增]崔天龙 经理; [新增]刘海龙 监事; [新增]郭志忠 监事
|
3 | 2020-01-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
张永伶* 执行董事 [退出]崔长明 经理 [退出]郭志忠 监事
|
崔天龙* 执行董事 [新增]崔天龙* 经理 [新增]刘海龙 监事 [新增]郭志忠 监事
|
4 | 2020-01-10 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2020-01-10 | 投资人 |
崔长明 自然人股东 [退出]
|
崔天龙 自然人股东 [新增]刘海龙 自然人股东 [新增]
|
6 | 2020-01-10 | 法定代表人 |
崔长明
|
崔天龙
|
7 | 2016-07-19 | 经营范围 |
批****兼零售预包装食品;互联网信息服务;出版物批****;出版物零售;零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2018年02月28日)。网上经营五金交电、建筑材料、钢材、日用杂品、计算机软硬件及辅助设备、汽车配件、机械设备、电子产品、通讯设备(卫星接收设备除外)、工艺品、化工产品(不含危险化学品);设计、制作、代理、****布广告;电脑图文设计;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、出版物批****、出版物零售及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
互联网信息服务;出版物批****;出版物零售;零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2018年02月28日);销售食品。网上经营五金交电、建筑材料、钢材、日用杂品、计算机软硬件及辅助设备、汽车配件、机械设备、电子产品、通讯设备(卫星接收设备除外)、工艺品、化工产品(不含危险化学品);设计、制作、代理、****布广告;电脑图文设计;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、出版物批****、出版物零售、销售食品及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
8 | 2016-06-21 | 经营范围 |
批****兼零售预包装食品;互联网信息服务;出版物批****;出版物零售。网上经营五金交电、建筑材料、钢材、日用杂品、计算机软硬件及辅助设备、汽车配件、机械设备、电子产品、通讯设备(卫星接收设备除外)、工艺品、化工产品(不含危险化学品);设计、制作、代理、****布广告;电脑图文设计;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、出版物批****、出版物零售及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
批****兼零售预包装食品;互联网信息服务;出版物批****;出版物零售;零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2018年02月28日)。网上经营五金交电、建筑材料、钢材、日用杂品、计算机软硬件及辅助设备、汽车配件、机械设备、电子产品、通讯设备(卫星接收设备除外)、工艺品、化工产品(不含危险化学品);设计、制作、代理、****布广告;电脑图文设计;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、代理进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、出版物批****、出版物零售及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
9 | 2016-06-21 | 法定代表人 |
张永伶
|
崔长明
|
10 | 2016-03-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
余世英 执行董事; [退出]崔长明 经理;郭志忠 监事
|
张永伶 执行董事; [新增]崔长明 经理;郭志忠 监事
|