序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京梵天高策资产管理有限公司 | 100% | 33111.218000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘国萍
|
|
2 |
邹友仁
|
|
3 |
周夏
|
|
4 |
武艳英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-13 | 法定代表人 |
李子豪
|
刘国萍
|
2 | 2021-09-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
李子豪*, [退出]武艳英,周夏,邹友仁
|
刘国萍*, [新增]武艳英,周夏,邹友仁
|
3 | 2021-07-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
李子豪*,刘申亮, [退出]马永, [退出]万欣辉 [退出]
|
李子豪*,武艳英, [新增]周夏, [新增]邹友仁 [新增]
|
4 | 2020-10-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
宫铁军, [退出]黄晓华, [退出]李子豪*,万欣辉
|
李子豪*,刘申亮, [新增]马永, [新增]万欣辉
|
5 | 2020-10-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
李子豪* 董事长黄晓华 董事 [退出]宫铁军 董事 [退出]李子豪* 经理万欣辉 监事
|
李子豪* 董事长马永 董事 [新增]刘申亮 董事 [新增]李子豪* 经理万欣辉 监事
|
6 | 2020-06-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
宫铁军,李向彬, [退出]骆佳, [退出]马珺, [退出]饶俊, [退出]万欣辉,王志强, [退出]邢鹏*, [退出]杨璐, [退出]郑华 [退出]
|
宫铁军,黄晓华, [新增]李子豪*, [新增]万欣辉
|
7 | 2020-06-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
宫铁军 董事长王志强 董事 [退出]邢鹏* 董事 [退出]骆佳 董事 [退出]马珺 董事 [退出]李向彬 董事 [退出]饶俊 董事 [退出]邢鹏* 经理 [退出]郑华 监事会主席 [退出]杨璐 监事 [退出]万欣辉 监事
|
李子豪* 董事长 [新增]黄晓华 董事 [新增]宫铁军 董事李子豪* 经理 [新增]万欣辉 监事
|
8 | 2020-06-24 | 法定代表人 |
邢鹏
|
李子豪
|
9 | 2019-06-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
李军 董事长; [退出]邢鹏 董事;骆佳 董事;辛琦 董事; [退出]王志强 董事;马珺 董事;沈健荣 董事; [退出]邢鹏 经理;郑华 监事会主席;胡凯 监事; [退出]杨璐 监事
|
宫铁军 董事长; [新增]王志强 董事;邢鹏 董事;骆佳 董事;马珺 董事;李向彬 董事; [新增]饶俊 董事; [新增]邢鹏 经理;郑华 监事会主席;杨璐 监事;11 万欣辉 监事 [新增]
|
10 | 2019-06-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
胡凯, [退出]李军, [退出]骆佳,马珺,沈健荣, [退出]王志强,辛琦, [退出]邢鹏*,杨璐,郑华
|
宫铁军, [新增]李向彬, [新增]骆佳,马珺,饶俊, [新增]万欣辉, [新增]王志强,邢鹏*,杨璐,郑华
|