序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵岚 | 50% | 750.0万人民币 |
2 | 治明远 | 30% | 450.0万人民币 |
3 | 李文和 | 20% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵岚
|
|
2 |
李阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-13 | 投资人 |
邵岚 自然人股东治明远 自然人股东
|
邵岚 自然人股东治明远 自然人股东李文和 自然人股东 [新增]
|
2 | 2017-02-17 | 营业期限 |
18
|
20
|
3 | 2014-10-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
邵岚 董事长;李文和 董事; [退出]文鹏 董事; [退出]邵岚 总经理;李汉明 监事 [退出]
|
邵岚 执行董事;邵岚 经理;李阳 监事 [新增]
|
4 | 2014-10-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
李汉明, [退出]李文和, [退出]邵岚*,文鹏 [退出]
|
李阳, [新增]邵岚*
|
5 | 2014-10-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
邵岚* 董事长文鹏 董事 [退出]李文和 董事 [退出]邵岚* 总经理李汉明 监事 [退出]
|
邵岚* 执行董事邵岚* 经理李阳 监事 [新增]
|
6 | 2013-04-09 | 经营范围 |
制造消毒剂。开****、销售医疗器械(限Ⅰ类);销售百货、土产品、五金交电、机械电子设备、化工材料、建筑材料、装饰材料、金属材料、针纺织品;技术开****、转让、服务;信息咨询(中介除外)。
|
销售日用品、医疗器械(限Ⅰ类)、五金交电、电子产品、机械设备、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、金属材料、针纺织品;技术推广;经济贸易咨询。
|
7 | 2013-04-09 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区西环南路18号B座164室
|
北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街37号
|
8 | 2013-02-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
邵岚 董事长;治明远 董事; [退出]肖景飞 董事; [退出]邵岚 总经理;李青 监事 [退出]
|
邵岚 董事长;文鹏 董事; [新增]李文和 董事; [新增]邵岚 总经理;李汉明 监事 [新增]
|
9 | 2013-02-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
邵岚* 董事长肖景飞 董事 [退出]治明远 董事 [退出]邵岚* 总经理李青 监事 [退出]
|
邵岚* 董事长李文和 董事 [新增]文鹏 董事 [新增]邵岚* 总经理李汉明 监事 [新增]
|
10 | 2013-01-07 | 营业期限 |
14
|
18
|