序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑州德润企业管理中心(有限合伙) | 55% | 1650万人民币 |
2 | 拉萨君润中岳创业投资管理中心(有限合伙) | 45% | 1350万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马宝军
|
|
2 |
张克
|
|
3 |
邢子岩
|
|
4 |
闻卉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-14 | 法定代表人 |
何川
|
马宝军
|
2 | 2021-05-14 | 法定代表人 |
何川
|
|
3 | 2021-05-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
何川*, [退出]闻卉,邢子岩,张克
|
马宝军*, [新增]闻卉,邢子岩,张克
|
4 | 2019-07-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
邢子岩 董事长;何川 董事;王一涵 董事; [退出]何川 经理;杨婧 监事 [退出]
|
邢子岩 董事长;张克 董事; [新增]何川 董事;何川 经理;闻卉 监事 [新增]
|
5 | 2019-07-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
何川*,王一涵, [退出]邢子岩,杨婧 [退出]
|
何川*,闻卉, [新增]邢子岩,张克 [新增]
|
6 | 2019-07-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
邢子岩 董事长何川* 董事王一涵 董事 [退出]何川* 经理杨婧 监事 [退出]
|
邢子岩 董事长张克 董事 [新增]何川* 董事何川* 经理闻卉 监事 [新增]
|
7 | 2019-07-11 | 投资人 |
河南嵩山科技创新基金管理有限公司 企业法人 [退出]郑州德润企业管理中心(有限合伙) 法人股东北京荣品投资管理有限公司 法人股东 [退出]
|
郑州德润企业管理中心(有限合伙) 法人股东拉萨君润中岳创业投资管理中心(有限合伙) 法人股东 [新增]
|
8 | 2018-09-26 | 投资人 |
郑州德润企业管理中心(有限合伙) 法人股东钱铺财富(北京)信息科技有限公司 法人股东 [退出]河南嵩山科技创新基金管理有限公司 企业法人北京荣品投资管理有限公司 法人股东
|
河南嵩山科技创新基金管理有限公司 企业法人郑州德润企业管理中心(有限合伙) 法人股东北京荣品投资管理有限公司 法人股东
|
9 | 2018-08-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
石笑东 董事长; [退出]王一涵 董事;高峰 董事; [退出]丁刚 董事; [退出]徐敏 董事; [退出]高峰 经理; [退出]杨嘎 监事会主席; [退出]付强 监事; [退出]田力鹏 监事 [退出]
|
邢子岩 董事长; [新增]何川 董事; [新增]王一涵 董事;何川 经理; [新增]杨婧 监事 [新增]
|
10 | 2018-08-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
丁刚, [退出]付强, [退出]高峰, [退出]石笑东*, [退出]田力鹏, [退出]王一涵,徐敏, [退出]杨嘎 [退出]
|
何川*, [新增]王一涵,邢子岩, [新增]杨婧 [新增]
|