序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-02 | 负责人 |
许志忠
|
|
2 | 2021-04-02 | 负责人 |
许志忠
|
|
3 | 2017-06-27 | 负责人 |
王树旺
|
|
4 | 2015-06-02 | 经营场所 |
北京市丰台区西客站南广场西区4号地(中铁工程大厦B座601室)
|
|
5 | 2015-02-15 | 经营范围 |
在隶属企业授权范围内从事建筑活动。
|
|