序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵东升 | 50% | 50万人民币 |
2 | 刘文辉 | 50% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵东升
|
|
2 |
刘文辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-10 | 营业期限 |
|
|
2 | 2021-03-18 | 经营范围 |
|
|
3 | 2021-03-18 | 住所 |
|
|
4 | 2018-04-09 | 注册资本 |
|
|
5 | 2018-04-09 | 注册资本 |
|
|
6 | 2018-04-09 | 法定代表人 |
|
|
7 | 2018-04-09 | 经营范围 |
|
|
8 | 2018-04-09 | 注册资本 |
|
|
9 | 2018-04-09 | 企业名称 |
|
|
10 | 2014-12-09 | 住所 |
|
|