序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石强
|
|
2 |
胡升华
|
|
3 |
彭斌
|
|
4 |
赵辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 经营范围 |
编辑、出版、****行、销售《科学世界》杂志;文化艺术交流;组织展览展示;信息咨询服务(不含中介服务);技术开****、技术培训、技术服务;翻译服务;激光照排;装璜设计;公关策划;利用自有《科学世界》杂志****布广告;广告设计、制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
编辑、出版、****行、销售《科学世界》杂志;文化艺术交流;组织展览展示;信息咨询服务(不含中介服务);技术开****、技术培训、技术服务;翻译服务;激光照排;装璜设计;公关策划;利用自有《科学世界》杂志****布广告;广告设计、制作;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2021-06-09 | 经营范围 |
编辑、出版、****行、销售《科学世界》杂志;文化艺术交流;组织展览展示;信息咨询服务(不含中介服务);技术开****、技术培训、技术服务;翻译服务;激光照排;装璜设计;公关策划;利用自有《科学世界》杂志****布广告;广告设计、制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
编辑、出版、****行、销售《科学世界》杂志;文化艺术交流;组织展览展示;信息咨询服务(不含中介服务);技术开****、技术培训、技术服务;翻译服务;激光照排;装璜设计;公关策划;利用自有《科学世界》杂志****布广告;广告设计、制作;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2015-01-21 | 经营范围 |
编辑、出版、****行、销售《科学世界》杂志。文化艺术交流;组织展览展示;信息咨询服务(不含中介服务);技术开****、技术培训、技术服务;翻译服务;激光照排;装璜设计;公关策划;利用自有《科学世界》杂志****布广告;广告设计、制作。
|
编辑、出版、****行、销售《科学世界》杂志。文化艺术交流;组织展览展示;信息咨询服务(不含中介服务);技术开****、技术培训、技术服务;翻译服务;激光照排;装璜设计;公关策划;利用自有《科学世界》杂志****布广告;广告设计、制作。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
4 | 2014-02-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
林鹏* 董事长鄢德平 董事彭斌 董事林鹏* 总经理王燕 监事
|
林鹏* 董事长鄢德平 董事彭斌 董事林鹏* 总经理王燕 监事
|
5 | 2014-02-28 | 认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 |
无
|
科学出版社有限责任公司 法人股东 [新增]
|
6 | 2012-06-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
林鹏 董事长; [退出]彭斌 董事;鄢德平 董事; [退出]林鹏 总经理; [退出]王燕 监事 [退出]
|
石强 董事长; [新增]胡升华 董事; [新增]彭斌 董事;石强 总经理; [新增]赵辉 监事 [新增]
|
7 | 2012-06-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
林鹏* 董事长 [退出]鄢德平 董事 [退出]彭斌 董事林鹏* 总经理 [退出]王燕 监事 [退出]
|
石强* 董事长 [新增]彭斌 董事胡升华 董事 [新增]石强* 总经理 [新增]赵辉 监事 [新增]
|
8 | 2012-06-04 | 法定代表人 |
林鹏
|
石强
|
9 | 2011-07-26 | 股东改变姓名或名称 |
科学出版社有限责任公司 200 法人股东
|
中国科技出版传媒股份有限公司 200 法人股东 [名称变更]
|
10 | 2011-07-26 | 股东改变姓名或名称 |
科学出版社有限责任公司 [退出]
|
中国科技出版传媒股份有限公司 [新增]
|