序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张卫 | 30% | 150.0万人民币 |
2 | 赵付军 | 30% | 150.0万人民币 |
3 | 王正河 | 30% | 150.0万人民币 |
4 | 李伟 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李伟
|
|
2 |
赵付军
|
|
3 |
王正河
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 住所 |
北京市顺义区信中北街16号院6号楼2层212
|
北京市顺义区军营街16号院7号楼2层211
|
2 | 2021-09-13 | 经营范围 |
销售医疗器械(医疗器械经营许可证有效期至2018年07月18日);技术咨询;销售五金交电、机械设备、日用品、建筑材料。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术咨询;销售I类、II类医疗、五金交电、机械设备、日用品、建筑材料。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2021-09-13 | 住所 |
北京市丰台区新宫体育健身休闲园8号中福4号楼349室、326室
|
北京市顺义区信中北街16号院6号楼2层212
|
4 | 2017-01-12 | 注册资本 |
100万
|
500万( + 400% )
|
5 | 2017-01-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
柳相珍, [退出]王玉勇* [退出]
|
李伟*, [新增]王正河, [新增]赵付军 [新增]
|
6 | 2017-01-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
王玉勇* 执行董事 [退出]王玉勇* 经理 [退出]柳相珍 监事 [退出]
|
李伟* 执行董事 [新增]王正河 经理 [新增]赵付军 监事 [新增]
|
7 | 2017-01-12 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2017-01-12 | 投资人 |
王玉勇 自然人股东 [退出]
|
赵付军 自然人股东 [新增]张卫 自然人股东 [新增]王正河 自然人股东 [新增]李伟 自然人股东 [新增]
|
9 | 2017-01-12 | 注册资本 |
100万元
|
500万元( + 400% )
|
10 | 2017-01-12 | 法定代表人 |
王玉勇
|
李伟
|