序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王琛 | 99.99833% | 600.0万人民币 |
2 | 王爱国 | 0.00167% | 0.01万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余里
|
|
2 |
崔秀丽
|
|
3 |
付晓燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
王琛*, [退出]余里
|
崔秀丽, [新增]付晓燕, [新增]余里*
|
2 | 2022-04-02 | 法定代表人 |
王琛
|
余里
|
3 | 2017-07-17 | 注册资本 |
600
|
600.01( + 0.00167% )
|
4 | 2017-07-17 | 注册资本 |
600万
|
600.01万( + 0.00167% )
|
5 | 2017-07-17 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2017-07-17 | 投资人 |
王琛 自然人股东
|
王琛 自然人股东王爱国 自然人股东 [新增]
|
7 | 2017-07-17 | 注册资本 |
600万元
|
600.01万元( + 0.00167% )
|
8 | 2016-03-23 | 住所 |
北京市朝阳区金盏乡皮村1008号
|
北京市朝阳区东三环中路39号院13号楼SH-1333
|
9 | 2014-09-26 | 注册资本 |
100
|
600( + 500% )
|
10 | 2014-09-26 | 注册资本 |
100万
|
600万( + 500% )
|