序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 100% | 54636.950000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄志文
|
|
2 |
张向阳
|
|
3 |
李略
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京中车重工机械有限公司第一分公司
|
吴嘉熠 | 2020-09-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-14 | 法定代表人 |
黄志文
|
黄志文
|
2 | 2021-09-14 | 经营范围 |
制造铁路机车车辆配件和铁路运输起重设备、非标设备、钢结构、铸件、弹簧、石油机械产品;加工铁路机车车辆配件和铁路运输起重设备、机械配件、弹簧、锻件、钢结构;生产工程机械;施工总承包、专业承包;道路货物运输;国际船舶运输、国际海运辅助业务;安装钢结构;修理机械设备;网架工程施工;出租商业用房;技术开****;货物进出口、技术进出口、进出口代理;销售汽车(不含九座及九座以下乘用车);销售铁路机车车辆配件、机电产品;维修电子机械设备;物业管理;保洁服务;劳务服务;经济信息咨询;热力供应;机械设备租赁;工业机器人制造;软件开****;技术开****、技术服务、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
制造铁路机车车辆配件和铁路运输起重设备、非标设备、钢结构、铸件、弹簧、石油机械产品;加工铁路机车车辆配件和铁路运输起重设备、机械配件、弹簧、锻件、钢结构;生产工程机械;施工总承包、专业承包;道路货物运输;国际船舶运输、国际海运辅助业务;安装钢结构;修理机械设备;网架工程施工;出租商业用房;技术开****;货物进出口、技术进出口、进出口代理;销售汽车(不含九座及九座以下乘用车);销售铁路机车车辆配件、机电产品;维修电子机械设备;物业管理;保洁服务;劳务服务;经济信息咨询;热力供应;机械设备租赁;工业机器人制造;软件开****;技术开****、技术服务、技术咨询、技术推广;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2021-09-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄志文*,李略,张向阳
|
黄志文*,李略,张向阳
|
4 | 2021-04-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄志文*,李略,王卫安 [退出]
|
黄志文*,李略,张向阳 [新增]
|
5 | 2019-06-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
王卫安 执行董事;黄志文 经理;熊锐华 监事 [退出]
|
王卫安 执行董事;黄志文 经理;李略 监事 [新增]
|
6 | 2019-06-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄志文*,王卫安,熊锐华 [退出]
|
黄志文*,李略, [新增]王卫安
|
7 | 2019-06-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
王卫安 执行董事黄志文* 经理熊锐华 监事 [退出]
|
王卫安 执行董事黄志文* 经理李略 监事 [新增]
|
8 | 2018-09-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
靳勇刚 执行董事; [退出]熊锐华 总经理;靳勇刚 监事 [退出]
|
王卫安 执行董事; [新增]黄志文 经理; [新增]熊锐华 监事
|
9 | 2018-09-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
靳勇刚*, [退出]熊锐华
|
黄志文*, [新增]王卫安, [新增]熊锐华
|
10 | 2018-09-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
靳勇刚* 执行董事 [退出]熊锐华 总经理靳勇刚* 监事 [退出]
|
王卫安 执行董事 [新增]黄志文* 经理 [新增]熊锐华 监事
|