序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王英彬 | 20.10648% | 402.1296万人民币 |
2 | 何尚思 | 4.90844% | 98.1688万人民币 |
3 | 王柏林 | 4.15964% | 83.1928万人民币 |
4 | 赵丽国 | 4.15964% | 83.1928万人民币 |
5 | 张阳 | 3.80791% | 76.1582万人民币 |
6 | 张纯民 | 2.73951% | 54.7901万人民币 |
7 | 刘韧 | 2.67118% | 53.4236万人民币 |
8 | 李岩 | 2.00897% | 40.1793万人民币 |
9 | 丁丽琼 | 1.86286% | 37.2572万人民币 |
10 | 焦安春 | 1.6437% | 32.874万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李文峰
|
|
2 |
刘韧
|
|
3 |
王良
|
|
4 |
严中华
|
|
5 |
赵丽国
|
|
6 |
柴芳
|
|
7 |
陈杰
|
|
8 |
焦安春
|
|
9 |
张磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-09 | 注册资本 |
1226.5万
|
1999.9999万( + 63.06563% )
|
2 | 2020-10-09 | 注册资本 |
1226.5万元
|
1999.9999万元( + 63.06563% )
|
3 | 2020-10-09 | 住所 |
北京市海淀区上地四街8号一层109室
|
北京市海淀区宝盛南路1号院26号楼6层601号
|
4 | 2019-07-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
王英彬 董事长; [退出]刘韧 董事;杨志强 董事; [退出]严中华 董事;王良 董事;于学军 经理; [退出]柴芳 监事会主席;陈杰 监事;焦安春 监事
|
李文峰 董事长; [新增]刘韧 董事;王良 董事;赵丽国 董事; [新增]严中华 董事;张磊 经理; [新增]柴芳 监事会主席;陈杰 监事;焦安春 监事
|
5 | 2019-07-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
柴芳,陈杰,焦安春,刘韧,王良,王英彬*, [退出]严中华,杨志强, [退出]于学军 [退出]
|
柴芳,陈杰,焦安春,李文峰*, [新增]刘韧,王良,严中华,张磊, [新增]赵丽国 [新增]
|
6 | 2019-07-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
王英彬* 董事长 [退出]刘韧 董事杨志强 董事 [退出]严中华 董事王良 董事于学军 经理 [退出]柴芳 监事会主席陈杰 监事焦安春 监事
|
李文峰* 董事长 [新增]刘韧 董事王良 董事赵丽国 董事 [新增]严中华 董事张磊 经理 [新增]柴芳 监事会主席陈杰 监事焦安春 监事
|
7 | 2019-07-17 | 法定代表人 |
王英彬
|
李文峰
|
8 | 2018-08-30 | 住所 |
北京市海淀区上地信息路1号2号楼702
|
北京市海淀区上地四街8号一层109室
|
9 | 2016-06-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
王英彬 董事长;刘韧 董事;严中华 董事;杨志强 董事;王良 董事;李岩 经理; [退出]赵丽国 副总经理; [退出]刘韧 副总经理;傅强 监事 [退出]
|
王英彬 董事长;刘韧 董事;杨志强 董事;严中华 董事;王良 董事;于学军 经理; [新增]柴芳 监事会主席; [新增]陈杰 监事; [新增]焦安春 监事 [新增]
|
10 | 2016-06-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
傅强, [退出]李岩, [退出]刘韧,王良,王英彬*,严中华,杨志强,赵丽国 [退出]
|
柴芳, [新增]陈杰, [新增]焦安春, [新增]刘韧,王良,王英彬*,严中华,杨志强,于学军 [新增]
|