序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王雅静 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王雅静
|
|
2 |
王紫渲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京朗力斯汀服装服饰有限公司商贸分公司
|
王紫渲 | 2015-05-26 |
2 |
北京朗力斯汀服装服饰有限公司分公司
|
王树明 | 2011-10-12 |
3 |
北京朗力斯汀服装服饰有限公司一分公司
|
王树明 | 2010-05-13 |
4 |
北京朗力斯汀服装服饰有限公司服装分公司
|
陈正明 | 2009-04-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 法定代表人 |
王雅静
|
王雅静
|
2 | 2021-07-27 | 注册资本 |
5000万
|
2000万( - 60% )
|
3 | 2021-07-27 | 法定代表人 |
王雅静
|
|
4 | 2021-07-27 | 投资人 |
王雅静,自然人股东
|
王雅静,自然人股东
|
5 | 2017-03-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
王雅静 执行董事;王雅静 总经理;王树明 监事 [退出]
|
王雅静 执行董事;王雅静 总经理;王紫渲 监事 [新增]
|
6 | 2017-03-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
王树明, [退出]王雅静*
|
王雅静*,王紫渲 [新增]
|
7 | 2017-03-01 | 投资人 |
变更前(注:标有*标志的为法定代表人)王雅静* 执行董事王雅静* 总经理王树明 监事 [退出]
|
变更后(注:标有*标志的为法定代表人)王雅静* 执行董事王雅静* 总经理王紫渲 监事 [新增]
|
8 | 2017-03-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
王雅静* 执行董事王雅静* 总经理王树明 监事 [退出]
|
王雅静* 执行董事王雅静* 总经理王紫渲 监事 [新增]
|
9 | 2017-03-01 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2017-03-01 | 投资人 |
王雅静 自然人股东王树明 自然人股东 [退出]
|
王雅静 自然人股东
|