序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗斯德尔信息技术(北京)有限公司 | 90% | 90.18万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭敏玲
|
|
2 |
刘静
|
|
3 |
于军
|
|
4 |
罗瑶
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
罗斯德尔汽车工程技术(北京)有限公司南昌分公司
|
欧阳林华 | 2019-03-29 |
2 |
罗斯德尔汽车工程技术(北京)有限公司武汉分公司
|
龙江涛 | 2015-05-22 |
3 |
罗斯德尔汽车工程技术(北京)有限公司上海分公司
|
李韦斯•丹佛•奥哈(LEWIS DENVER OTHA) | 2011-04-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-22 | 股东改变姓名或名称 |
李韦斯丹佛奥哈,外国(地区)自然人,罗森尼尔森诺里德,外国(地区)自然人,罗斯德尔商贸(北京)有限公司,法人股东 [退出]
|
罗森尼尔森诺里德,外国(地区)自然人,罗斯德尔信息技术(北京)有限公司,法人股东 [新增]
|
2 | 2020-10-22 | 投资人 |
李韦斯丹佛奥哈,外国(地区)自然人,罗森尼尔森诺里德,外国(地区)自然人,罗斯德尔商贸(北京)有限公司,法人股东 [退出]
|
罗森尼尔森诺里德,外国(地区)自然人,罗斯德尔信息技术(北京)有限公司,法人股东 [新增]
|
3 | 2020-10-22 | 股东改变姓名或名称,投资人 |
1 罗斯德尔商贸(北京)有限公司 法人股东2 李韦斯丹佛奥哈 外籍自然人3 罗森尼尔森诺里德 外籍自然人 [退出]
|
1 罗斯德尔信息技术(北京)有限公司 法人股东2 罗森尼尔森诺里德 外籍自然人 [新增]
|
4 | 2020-10-22 | 股东改变姓名或名称 |
罗斯德尔商贸(北京)有限公司罗森尼尔森诺里德李韦斯丹佛奥哈 [退出]
|
罗斯德尔信息技术(北京)有限公司 [名称变更]罗森尼尔森诺里德
|
5 | 2020-10-22 | 投资人 |
罗斯德尔商贸(北京)有限公司 法人股东李韦斯丹佛奥哈 外籍自然人 [退出]罗森尼尔森诺里德 外籍自然人
|
罗斯德尔信息技术(北京)有限公司 法人股东 [名称变更]罗森尼尔森诺里德 外籍自然人
|
6 | 2019-04-02 | 经营范围 |
运用电子计算机及相关设备进行汽车整车设计;汽车内、外部结构设计;汽车零部件的研究开****;仿真电脑模拟测试;研****成果的技术转让;提供技术咨询、技术服务、应用软件技术培训;销售自行研****的产品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
运用电子计算机及相关设备进行汽车整车设计;汽车内、外部结构设计;汽车零部件的研究开****;仿真电脑模拟测试;研****成果的技术转让;提供技术咨询、技术服务、应用软件技术培训;教学设备、实验设备的技术开****;销售自行研****的产品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
7 | 2017-12-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
王宇 董事长; [退出]刘静 董事;谭敏玲 董事;刘静 经理;罗瑶 监事
|
谭敏玲 董事长;刘静 董事;于军 董事; [新增]刘静 总经理;罗瑶 监事
|
8 | 2017-12-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘静,罗瑶,谭敏玲,王宇* [退出]
|
刘静,罗瑶,谭敏玲*,于军 [新增]
|
9 | 2017-12-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
王宇* 董事长 [退出]谭敏玲 董事刘静 董事刘静 经理罗瑶 监事
|
谭敏玲* 董事长于军 董事 [新增]刘静 董事刘静 总经理罗瑶 监事
|
10 | 2017-12-15 | 法定代表人 |
王宇
|
谭敏玲
|