序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王海龙 | 55% | 550万人民币 |
2 | 汪婧 | 20% | 200万人民币 |
3 | 管文博 | 20% | 200万人民币 |
4 | 曹丽霞 | 5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王海龙
|
|
2 |
汪婧
|
|
3 |
曹丽霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 住所 |
北京市东城区灯市口大街33号11层1119B
|
北京市东城区灯市口大街33号9层(926A.B)-1
|
2 | 2021-04-25 | 法定代表人 |
孙敬
|
|
3 | 2021-04-25 | 投资人 |
范缜,自然人股东, [退出]汪婧,自然人股东,王海龙,自然人股东
|
曹丽霞,自然人股东, [新增]管文博,自然人股东, [新增]汪婧,自然人股东,王海龙,自然人股东
|
4 | 2021-04-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
范缜, [退出]孙敬*, [退出]汪婧
|
曹丽霞, [新增]汪婧,王海龙* [新增]
|
5 | 2021-04-25 | 法定代表人 |
孙敬
|
王海龙
|
6 | 2019-03-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
范缜,孙敬*,徐晨 [退出]
|
范缜,孙敬*,汪婧 [新增]
|
7 | 2019-03-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙敬 经理
|
范缜 执行董事; [新增]孙敬 经理;汪婧 监事 [新增]
|
8 | 2019-03-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
范缜 执行董事孙敬* 经理徐晨 监事 [退出]
|
范缜 执行董事孙敬* 经理汪婧 监事 [新增]
|
9 | 2019-03-15 | 投资人 |
孙敬 自然人股东 [退出]徐晨 自然人股东 [退出]范缜 自然人股东
|
王海龙 自然人股东 [新增]汪婧 自然人股东 [新增]范缜 自然人股东
|
10 | 2019-03-15 | 经营范围 |
人才中介服务;从事互联网文化活动;代理记账;组织文化艺术交流;承办展览展示;企业策划;设计、制作、代理、****布广告;文艺创作;影视策划;翻译服务;会议服务;技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;公共关系服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;市场调查;企业管理咨询;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);销售医疗器械(限I类)、电子产品、化妆品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、代理记账、人才中介服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2022年01月07日);人力资源服务。人才中介服务;从事互联网文化活动;代理记账;组织文化艺术交流;承办展览展示;企业策划;设计、制作、代理、****布广告;文艺创作;影视策划;翻译服务;会议服务;技术开****、技术推广;技术转让、技术咨询、技术服务;公共关系服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;市场调查;企业管理咨询;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);销售医疗器械(限I类)、电子产品、化妆品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|