序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘杰 | 35.48245% | 3643万人民币 |
2 | 共青城华颂投资管理合伙企业(有限合伙) | 15.80513% | 1622.72万人民币 |
3 | 吴孝飞 | 9.7399% | 1000万人民币 |
4 | 厦门农信股权投资有限公司 | 6.25% | 641.6904万人民币 |
5 | 苏州工业园区极目视觉创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.48976% | 563.6364万人民币 |
6 | 易生石木(北京)生物科技有限公司 | 3.50636% | 360万人民币 |
7 | 吕星睿 | 3.11677% | 320万人民币 |
8 | 宁波梅山保税港区华募投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.00963% | 309万人民币 |
9 | 杨新生 | 2.92197% | 300万人民币 |
10 | 浦宝荣 | 2.92197% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘杰
|
|
2 |
于卓
|
|
3 |
刘磊
|
|
4 |
王新宇
|
|
5 |
侯志臣
|
|
6 |
窦建平
|
|
7 |
马培瑞
|
|
8 |
吴孝飞
|
|
9 |
吕文彬
|
|
10 |
孙晓波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-18 | 企业名称 |
华颂种业(北京)股份有限公司
|
华颂种业股份有限公司
|
2 | 2019-09-02 | 注册资本 |
9316.3564
|
10267.0468( + 10.20453% )
|
3 | 2019-09-02 | 注册资本 |
9316.3564万
|
10267.0468万( + 10.20453% )
|
4 | 2019-09-02 | 注册资本 |
9316.3564万元
|
10267.0468万元( + 10.20453% )
|
5 | 2018-03-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘杰 董事长;吕文彬 董事;马培瑞 董事;侯志臣 董事;王晓廷 董事; [退出]刘建国 董事; [退出]窦建平 董事;刘磊 董事;于卓 独立董事;刘杰 经理;孙晓波 监事会主席;张丽娟 监事;张冉 监事
|
刘杰 董事长;吕文彬 董事;马培瑞 董事;侯志臣 董事;窦建平 董事;吴孝飞 董事; [新增]刘磊 董事;王新宇 董事; [新增]于卓 独立董事;刘杰 经理;孙晓波 监事会主席;张冉 监事;张丽娟 监事
|
6 | 2018-03-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
侯志臣,刘建国, [退出]刘杰*,刘磊,吕文彬,马培瑞,孙晓波,王晓廷, [退出]于卓,张丽娟,张冉,窦建平
|
侯志臣,刘杰*,刘磊,吕文彬,马培瑞,孙晓波,王新宇, [新增]吴孝飞, [新增]于卓,张丽娟,张冉,窦建平
|
7 | 2018-03-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘杰* 董事长刘磊 董事刘建国 董事 [退出]吕文彬 董事马培瑞 董事侯志臣 董事王晓廷 董事 [退出]窦建平 董事于卓 独立董事刘杰* 经理孙晓波 监事会主席张冉 监事张丽娟 监事
|
刘杰* 董事长刘磊 董事吴孝飞 董事 [新增]吕文彬 董事马培瑞 董事侯志臣 董事王新宇 董事 [新增]窦建平 董事于卓 独立董事刘杰* 经理孙晓波 监事会主席张冉 监事张丽娟 监事
|
8 | 2018-01-15 | 注册资本 |
7447.72
|
9316.3564( + 25.09005% )
|
9 | 2018-01-15 | 注册资本 |
7447.72万
|
9316.3564万( + 25.09005% )
|
10 | 2018-01-15 | 注册资本 |
7447.72万元
|
9316.3564万元( + 25.09005% )
|