序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中普地博(北京)能源矿产投资有限公司 | 75% | 750.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢树军
|
|
2 |
牛继辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
翟雷, [退出]郭宏旭, [退出]曲永贵, [退出]阮航, [退出]王友柱, [退出]谢树军*,赵志, [退出]周天培 [退出]
|
牛继辉, [新增]谢树军*
|
2 | 2018-03-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
谢树军 董事长;曲永贵 董事; [退出]翟雷 董事; [退出]阮航 董事; [退出]赵志 董事; [退出]谢树军 经理;郭宏旭 监事会主席; [退出]王友柱 监事; [退出]周天培 监事 [退出]
|
谢树军 执行董事;谢树军 经理;牛继辉 监事 [新增]
|
3 | 2018-03-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
谢树军* 董事长曲永贵 董事 [退出]阮航 董事 [退出]赵志 董事 [退出]翟雷 董事 [退出]谢树军* 经理郭宏旭 监事会主席 [退出]王友柱 监事 [退出]周天培 监事 [退出]
|
谢树军* 执行董事谢树军* 经理牛继辉 监事 [新增]
|
4 | 2018-03-28 | 投资人 |
中普地博(北京)能源矿产投资有限公司 法人股东吉林省地质矿产勘查开****研究院 法人股东 [退出]
|
中普地博(北京)能源矿产投资有限公司 法人股东吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 机关法人 [新增]
|
5 | 2015-04-14 | 经营范围 |
投资管理;销售矿产品(不含煤炭);经济贸易咨询。
|
投资管理;销售矿产品(不含煤炭);经济贸易咨询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
6 | 2011-12-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
谢树军 董事长;刘建民 副董事长; [退出]曲永贵 董事;阮航 董事;杨文生 董事; [退出]谢树军 经理;郭宏旭 监事会主席;赵志 监事;翟雷 监事
|
谢树军 董事长;曲永贵 董事;翟雷 董事;阮航 董事;赵志 董事;谢树军 经理;郭宏旭 监事会主席;王友柱 监事; [新增]周天培 监事 [新增]
|
7 | 2011-12-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
谢树军* 董事长刘建民 副董事长 [退出]杨文生 董事 [退出]曲永贵 董事阮航 董事谢树军* 经理郭宏旭 监事会主席赵志 监事翟雷 监事
|
谢树军* 董事长曲永贵 董事阮航 董事赵志 董事翟雷 董事谢树军* 经理郭宏旭 监事会主席王友柱 监事 [新增]周天培 监事 [新增]
|
8 | 2011-05-27 | 实收资本(金) |
800
|
1000( + 25% )
|
9 | 2011-05-27 | 注册资本 |
2000
|
1000( - 50% )
|
10 | 2011-05-27 | 实缴的出资额,认缴的出资额 |
中普地博(北京)能源矿产投资有限公司 1500 法人股东吉林省地质矿产勘查开****研究院 500 法人股东
|
中普地博(北京)能源矿产投资有限公司 750( - 50% ) 法人股东吉林省地质矿产勘查开****研究院 250( - 50% ) 法人股东
|