序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任晓庆 | 66.66667% | 18.0万人民币 |
2 | 马玉贞 | 33.33333% | 9.0万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北大荒(北京)商贸有限公司王四营分公司
|
何玺伟 | 2012-02-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 经营范围 |
批****(非实物方式)预包装食品;零售卷烟、雪茄烟;销售保健食品;销售五金交电、建筑材料、金属材料、日用品、化工产品(不含危险化学品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;五金产品零售;建筑材料销售;金属材料销售;日用品销售;新鲜水果零售;办公用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:烟草制品零售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2021-12-13 | 企业名称 |
北大荒(北京)商贸有限公司
|
大荒优品(北京)商贸有限公司
|
3 | 2021-12-13 | 住所 |
北京市朝阳区安慧东里21号北大荒宾馆8777室
|
北京市朝阳区安慧东里20号楼1-6层西侧、21号楼1-3层北大荒宾馆内1层8777室、宾馆大厅B区
|
4 | 2016-11-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
何玺伟 执行董事; [退出]何玺伟 经理; [退出]王晓琴 监事; [退出]苑宏 监事 [退出]
|
马玉贞 执行董事; [新增]马玉贞 经理; [新增]任晓庆 监事 [新增]
|
5 | 2016-11-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
何玺伟*, [退出]王晓琴, [退出]苑宏 [退出]
|
马玉贞*, [新增]任晓庆 [新增]
|
6 | 2016-11-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
何玺伟* 执行董事 [退出]何玺伟* 经理 [退出]苑宏 监事 [退出]王晓琴 监事 [退出]
|
马玉贞* 执行董事 [新增]马玉贞* 经理 [新增]任晓庆 监事 [新增]
|
7 | 2016-11-14 | 投资人 |
何玺伟 自然人股东 [退出]柴明洁 自然人股东 [退出]刘江 自然人股东 [退出]刘明英 自然人股东 [退出]张敏 自然人股东 [退出]夏玉玲 自然人股东 [退出]徐静 自然人股东 [退出]王晓琴 自然人股东 [退出]许景琴 自然人股东 [退出]陈石 自然人股东 [退出]崔泉春 自然人股东 [退出]崔兆范 自然人股东 [退出]高英杰 自然人股东 [退出]郭念春 自然人股东 [退出]郭忠富 自然人股东 [退出]苑宏 自然人股东 [退出]张建新 自然人股东 [退出]
|
任晓庆 自然人股东 [新增]马玉贞 自然人股东 [新增]
|
8 | 2016-11-14 | 法定代表人 |
何玺伟
|
马玉贞
|
9 | 2015-11-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘江 董事长; [退出]崔泉春 副董事长; [退出]何玺伟 董事;何玺伟 经理;李元 监事会主席; [退出]王晓琴 监事;苑宏 监事
|
何玺伟 执行董事;何玺伟 经理;王晓琴 监事;苑宏 监事
|
10 | 2015-11-27 | 注册资本 |
30
|
27( - 10% )
|