序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李仁里 | 66.66667% | 20.0万人民币 |
2 | 李双河 | 33.33333% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李仁里
|
|
2 |
李仁鹏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-28 | 法定代表人 |
李仁里
|
李仁鹏
|
2 | 2021-07-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
李仁里*,李秀勤 [退出]
|
李仁里,李仁鹏* [新增]
|
3 | 2021-07-28 | 投资人 |
李仁里,自然人股东,李双河,自然人股东,李秀勤,自然人股东 [退出]
|
李仁里,自然人股东,李双河,自然人股东
|
4 | 2021-07-15 | 营业期限 |
|
|
5 | 2020-06-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
李仁里 执行董事;李仁里 总经理;李双河 监事 [退出]
|
李仁里 执行董事;李仁里 总经理;李秀勤 监事 [新增]
|
6 | 2020-06-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
李仁里*,李双河 [退出]
|
李仁里*,李秀勤 [新增]
|
7 | 2020-06-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
李仁里* 执行董事李仁里* 总经理李双河 监事 [退出]
|
李仁里* 执行董事李仁里* 总经理李秀勤 监事 [新增]
|
8 | 2020-06-28 | 营业期限 |
20
|
30
|
9 | 2017-09-11 | 法定代表人 |
李仁里
|
李仁里
|
10 | 2017-09-11 | 投资人 |
李仁里 自然人股东李双河 自然人股东李秀勤 自然人股东
|
李仁里 自然人股东李双河 自然人股东李秀勤 自然人股东
|