序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙红雷 | 100% | 50000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙红雷
|
|
2 |
池风哲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
捷视高(北京)商贸有限公司分公司
|
旷椿美 | 2011-08-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-08 | 住所 |
北京市海淀区高里掌路1号院6号楼1层106-15
|
北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场连桥二街11号院3号楼7层707A
|
2 | 2019-05-13 | 投资人 |
1 深圳前海禾嘉投资管理有限公司 45000 企业法人;2 孙红雷 5000 自然人股东
|
1 孙红雷 50000 自然人股东
|
3 | 2019-05-13 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2019-05-13 | 投资人 |
深圳前海禾嘉投资管理有限公司 企业法人 [退出]孙红雷 自然人股东
|
孙红雷 自然人股东
|
5 | 2018-07-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 蔺洪丹 执行董事;2 蔺洪丹 经理;3 池风哲 监事
|
1 孙红雷 执行董事;2 孙红雷 经理;3 池风哲 监事
|
6 | 2018-07-13 | 投资人 |
1 深圳前海禾嘉投资管理有限公司 45000 企业法人;2 蔺洪丹 5000 自然人股东
|
1 深圳前海禾嘉投资管理有限公司 45000 企业法人;2 孙红雷 5000 自然人股东
|
7 | 2018-07-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
池风哲,蔺洪丹* [退出]
|
池风哲,孙红雷* [新增]
|
8 | 2018-07-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
蔺洪丹* 执行董事 [退出]蔺洪丹* 经理 [退出]池风哲 监事
|
孙红雷* 执行董事 [新增]孙红雷* 经理 [新增]池风哲 监事
|
9 | 2018-07-13 | 投资人 |
深圳前海禾嘉投资管理有限公司 企业法人蔺洪丹 自然人股东 [退出]
|
深圳前海禾嘉投资管理有限公司 企业法人孙红雷 自然人股东 [新增]
|
10 | 2018-07-13 | 法定代表人 |
蔺洪丹
|
孙红雷
|