序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈军伟 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈军伟
|
|
2 |
俞凯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-01 | 住所 |
北京市朝阳区东大桥路8号1楼1615室
|
北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼1至6层101内4层406
|
2 | 2018-08-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
姜海林 执行董事; [退出]姜海林 经理; [退出]陈军伟 监事
|
陈军伟 执行董事;陈军伟 经理;俞凯 监事 [新增]
|
3 | 2018-08-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈军伟,姜海林* [退出]
|
陈军伟*,俞凯 [新增]
|
4 | 2018-08-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
姜海林* 执行董事 [退出]姜海林* 经理 [退出]陈军伟 监事
|
陈军伟* 执行董事陈军伟* 经理俞凯 监事 [新增]
|
5 | 2018-08-14 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2018-08-14 | 投资人 |
姜海林 自然人股东 [退出]北京圣西朗能源科技有限公司 企业法人 [退出]
|
陈军伟 自然人股东 [新增]
|
7 | 2018-08-14 | 法定代表人 |
姜海林
|
陈军伟
|
8 | 2015-03-09 | 经营范围 |
投资管理;投资咨询;技术推广服务。
|
投资管理;投资咨询;技术推广服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
|
9 | 2014-02-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
姜海林* 执行董事姜海林* 经理陈军伟 监事
|
姜海林* 执行董事姜海林* 经理陈军伟 监事
|
10 | 2014-02-28 | 认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 |
无
|
姜海林 自然人股东 [新增]北京圣西朗能源科技有限公司 企业法人 [新增]
|