序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王赤华
|
|
2 |
迪吾莱(Devraj Doss)
|
|
3 |
陈静仪(Ching Yee Tammy Chan)
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
菲利普莫里斯(中国)企业管理有限公司东莞分公司
|
丁可礼 | 2004-10-10 |
2 |
菲利普莫里斯(中国)企业管理有限公司成都分公司
|
冯旭丹 | 2004-09-29 |
3 |
菲利普莫里斯(中国)企业管理有限公司沈阳分公司
|
丁可礼 | 2004-09-28 |
4 |
菲利普莫里斯(中国)企业管理有限公司长沙分公司
|
丁可礼 | 2004-09-28 |
5 |
菲利普莫里斯(中国)企业管理有限公司广州分公司
|
冯旭丹 | 2004-03-22 |
6 |
菲利普莫里斯(中国)企业管理有限公司深圳分公司
|
RICCARDO PARINO | 2004-03-02 |
7 |
菲利普莫里斯(中国)企业管理有限公司上海分公司
|
冯旭丹 | 2004-02-23 |
8 |
菲利普莫里斯(中国)企业管理有限公司北京分公司
|
冯旭丹 | 2003-12-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈静仪(Ching Yee Tammy Chan),迪吾莱(Devraj Doss),王赤华*,张剑雄(KIANG HEONG TEO) [退出]
|
陈静仪(Ching Yee Tammy Chan),迪吾莱(Devraj Doss),王赤华*
|
2 | 2021-02-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
迪吾莱(Devraj Doss),邱瑞昌, [退出]张剑雄(KIANG HEONG TEO)* [退出]
|
陈静仪(Ching Yee Tammy Chan), [新增]迪吾莱(Devraj Doss),王赤华*, [新增]张剑雄(KIANG HEONG TEO) [新增]
|
3 | 2021-02-01 | 法定代表人 |
张剑雄(KIANG HEONG TEO)
|
王赤华
|
4 | 2020-09-08 | 经营范围 |
提供与烟草行业有关的企业管理及市场推广、企业经营、行业管理的策划和咨询服务;烟草生产和加工的技术研究、技术开****、技术服务和技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
提供与烟草行业有关的企业管理及市场推广、企业运营、行业管理的策划和咨询服务,以及烟草生产及加工的技术研究、技术开****、技术服务和技术咨询;销售文具用品、日用品、家用电器、计算机软件、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口(涉及配额许可管理,专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);技术推广、技术转让;经济贸易咨询;企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
5 | 2020-05-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
张剑雄(KIANG HEONG TEO) 董事长;尹熙京(HEE KYUNG YUN) 董事; [退出]邱瑞昌 董事;张剑雄(KIANG HEONG TEO) 总经理
|
张剑雄(KIANG HEONG TEO) 董事长;迪吾莱(Devraj Doss) 董事; [新增]邱瑞昌 董事;张剑雄(KIANG HEONG TEO) 总经理
|
6 | 2020-05-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
邱瑞昌,尹熙京(HEE KYUNG YUN), [退出]张剑雄(KIANG HEONG TEO)*
|
迪吾莱(Devraj Doss), [新增]邱瑞昌,张剑雄(KIANG HEONG TEO)*
|
7 | 2020-05-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
张剑雄(KIANG HEONG TEO)* 董事长尹熙京(HEE KYUNG YUN) 董事 [退出]邱瑞昌 董事张剑雄(KIANG HEONG TEO)* 总经理
|
张剑雄(KIANG HEONG TEO)* 董事长迪吾莱(Devraj Doss) 董事 [新增]邱瑞昌 董事张剑雄(KIANG HEONG TEO)* 总经理
|
8 | 2019-07-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
张剑雄(KIANG HEONG TEO) 董事长;尹熙京(HEE KYUNG YUN) 董事;阎飙 董事; [退出]张剑雄(KIANG HEONG TEO) 总经理
|
张剑雄(KIANG HEONG TEO) 董事长;尹熙京(HEE KYUNG YUN) 董事;邱瑞昌 董事; [新增]张剑雄(KIANG HEONG TEO) 总经理
|
9 | 2019-07-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
阎飙, [退出]尹熙京(HEE KYUNG YUN),张剑雄(KIANG HEONG TEO)*
|
邱瑞昌, [新增]尹熙京(HEE KYUNG YUN),张剑雄(KIANG HEONG TEO)*
|
10 | 2019-07-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
张剑雄(KIANG HEONG TEO)* 董事长尹熙京(HEE KYUNG YUN) 董事阎飙 董事 [退出]张剑雄(KIANG HEONG TEO)* 总经理
|
张剑雄(KIANG HEONG TEO)* 董事长尹熙京(HEE KYUNG YUN) 董事邱瑞昌 董事 [新增]张剑雄(KIANG HEONG TEO)* 总经理
|