序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘士清 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘涵
|
|
2 |
刘珂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-15 | 住所 |
北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼11层1207
|
北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼11层1208
|
2 | 2020-04-29 | 股东改变姓名或名称 |
刘士清,自然人股东,泓灼资讯有限公司,企业法人
|
刘士清,自然人股东,泓灼集团有限公司,企业法人 [名称变更]
|
3 | 2020-04-29 | 股东改变姓名或名称 |
泓灼资讯有限公司刘士清
|
泓灼集团有限公司 [名称变更]刘士清
|
4 | 2019-10-16 | 经营范围 |
商标代理;版权贸易;企业策划;经济贸易咨询;技术推广服务;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
代理记账。商标代理;版权贸易;企业策划;经济贸易咨询;技术推广服务;企业管理咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
5 | 2018-12-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘涵*,刘政 [退出]
|
刘涵*,刘珂 [新增]
|
6 | 2018-12-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘涵* 执行董事刘涵* 经理刘政 监事 [退出]
|
刘涵* 执行董事刘涵* 经理刘珂 监事 [新增]
|
7 | 2018-12-28 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2018-12-28 | 投资人 |
刘政 自然人股东 [退出]刘涵 自然人股东 [退出]
|
泓灼资讯有限公司 企业法人 [新增]刘士清 自然人股东 [新增]
|
9 | 2018-08-13 | 住所 |
北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼11层1211
|
北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼11层1207
|
10 | 2017-05-23 | 住所 |
北京市朝阳区白家庄路甲6号2幢一层1001
|
北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼11层1211
|