序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王若溪 | 50% | 2.5万人民币 |
2 | 王勇 | 50% | 2.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王若溪
|
|
2 |
王勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-20 | 住所 |
北京市昌平区中东路5号院1号19层1901
|
北京市怀柔区融城北路10号院118号楼2层206
|
2 | 2021-04-22 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区博兴九路2号院4号楼5层620
|
北京市昌平区中东路5号院1号19层1901
|
3 | 2021-01-22 | 经营范围 |
组织文化艺术交流活动(不含演出);平面设计、舞台设计;文化活动策划、公关活动组织策划;会议服务、承办展览展示活动;摄影服务、礼仪服务;设计、制作、代理、****布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
组织文化艺术交流活动(不含演出);平面设计、舞台设计;文化活动策划、公关活动组织策划;会议服务、承办展览展示活动;摄影服务、礼仪服务;设计、制作、代理、****布广告;企业管理咨询;商务信息咨询;企业形象策划、市场营销策划;商标代理;销售电子产品、建筑材料、机械设备;机械设备、电子产品的技术开****、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;代理记账。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2020-11-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
孙衍霞 执行董事 [退出]刘志伟* 经理 [退出]张秀叶 监事 [退出]
|
王若溪* 执行董事 [新增]王若溪* 经理 [新增]王勇 监事 [新增]
|
5 | 2020-11-18 | 投资人 |
孙衍霞 自然人股东 [退出]刘志伟 自然人股东 [退出]
|
王勇 自然人股东 [新增]王若溪 自然人股东 [新增]
|
6 | 2020-11-18 | 法定代表人 |
刘志伟
|
王若溪
|
7 | 2017-09-25 | 经营范围 |
组织文化艺术交流活动(演出除外)。
|
组织文化艺术交流活动(不含演出);平面设计、舞台设计;文化活动策划、公关活动组织策划;会议服务、承办展览展示活动;摄影服务、礼仪服务;设计、制作、代理、****布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|