序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄陈宏
|
|
2 |
柯曼
|
|
3 |
拉杰什.穆萨列
|
|
4 |
彼得·大卫
|
|
5 |
梅珂若
|
|
6 |
薛姝馨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
彼得·大卫,纪秉盟*, [退出]柯曼,拉杰什.穆萨列,梅珂若,薛姝馨
|
彼得·大卫,黄陈宏*, [新增]柯曼,拉杰什.穆萨列,梅珂若,薛姝馨
|
2 | 2021-10-21 | 法定代表人 |
纪秉盟
|
黄陈宏
|
3 | 2021-08-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
彼得·大卫,高文胜, [退出]纪秉盟*,柯曼,拉杰什.穆萨列,梅珂若
|
彼得·大卫,纪秉盟*,柯曼,拉杰什.穆萨列,梅珂若,薛姝馨 [新增]
|
4 | 2021-07-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
高文胜,纪秉盟*,柯曼,拉杰什.穆萨列,梅珂若,乔尔.伯恩斯坦 [退出]
|
彼得·大卫, [新增]高文胜,纪秉盟*,柯曼,拉杰什.穆萨列,梅珂若
|
5 | 2018-12-17 | 住所 |
北京市海淀区科学院南路2号C座北楼7层09单元
|
北京市海淀区海淀东三街2号7层701-37室
|
6 | 2017-10-10 | 注册资本 |
12989.32万美元
|
14439.32万美元( + 11.16302% )
|
7 | 2017-10-10 | 注册资本 |
12989.32万元
|
14439.32万元( + 11.16302% )
|
8 | 2015-12-15 | 注册资本 |
3600万美元
|
12989.32万美元( + 260.81444% )
|
9 | 2015-12-15 | 注册资本 |
3600万元
|
12989.32万元( + 260.81444% )
|