序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马爱民 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马爱民
|
|
2 |
邢向红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯继征* 执行董事 [退出]冯继征* 经理 [退出]张楠 监事 [退出]
|
马爱民* 执行董事 [新增]马爱民* 经理 [新增]邢向红 监事 [新增]
|
2 | 2019-04-28 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2019-04-28 | 投资人 |
张楠 自然人股东 [退出]吴丽萍 自然人股东 [退出]刘建平 自然人股东 [退出]
|
马爱民 自然人股东 [新增]
|
4 | 2019-04-28 | 法定代表人 |
冯继征
|
马爱民
|
5 | 2017-08-30 | 经营范围 |
批****预包装食品(食品流通许可证有效期至2016年4月17日)。销售五金交电、建筑材料、金属材料、机械设备、通讯设备、电子产品、金属矿石、非金属矿石;资产管理;投资管理;项目投资;企业策划;租赁建筑用机械设备;技术推广服务。
|
销售食品。销售五金交电、建筑材料、金属材料、机械设备、通讯设备、电子产品、金属矿石、非金属矿石;资产管理;投资管理;项目投资;企业策划;租赁建筑用机械设备;技术推广服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
6 | 2013-04-24 | 投资人 |
张楠 500 自然人股东林建海 300 自然人股东 [退出]刘建平 200 自然人股东
|
张楠 500 自然人股东吴丽萍 300 自然人股东 [新增]刘建平 200 自然人股东
|
7 | 2013-04-24 | 经营范围 |
经济合同担保(不含融资性担保);资产管理;投资管理;项目投资;企业策划;企业管理;租赁建筑用机械工程设备;技术推广服务。
|
批****预包装食品(食品流通许可证有效期至2016年4月17日)。销售五金交电、建筑材料、金属材料、机械设备、通讯设备、电子产品、金属矿石、非金属矿石;资产管理;投资管理;项目投资;企业策划;租赁建筑用机械设备;技术推广服务。
|
8 | 2013-04-24 | 企业名称 |
北京中金诚汇担保有限公司
|
北京中金诚汇商贸有限公司
|