序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张真真 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 李书风 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张真真
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-16 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2022-08-16 | 投资人 |
李书风,自然人股东
|
李书风,自然人股东,张真真,自然人股东
|
3 | 2022-03-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
李书风*,张真真
|
李书风,孙连堂, [新增]张真真*
|
4 | 2022-03-30 | 法定代表人 |
李书风
|
张真真
|
5 | 2022-03-30 | 住所 |
北京市海淀区海淀区翠微路12号22层5单元2202-07室
|
北京市朝阳区青年路西里2号院9号楼3层F3A-04
|
6 | 2021-12-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
李付芹*, [退出]庞瑞昌 [退出]
|
李书风*, [新增]张真真 [新增]
|
7 | 2021-12-23 | 投资人 |
张金虎,自然人股东 [退出]
|
李书风,自然人股东 [新增]
|
8 | 2021-12-23 | 法定代表人 |
李付芹
|
李书风
|
9 | 2021-04-20 | 法定代表人 |
孙连堂
|
|
10 | 2021-04-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
庞瑞昌,孙连堂* [退出]
|
李付芹*, [新增]庞瑞昌
|