序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王志平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-26 | 住所 |
北京市朝阳区安立路1号1幢一层113
|
北京市朝阳区望京园402号楼15层1801
|
2 | 2022-08-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
宋利俪,王保平* [退出]
|
宋利俪,王志平* [新增]
|
3 | 2022-08-26 | 法定代表人 |
王保平
|
王志平
|
4 | 2020-11-20 | 住所 |
北京市朝阳区五里桥二街1号院8号楼12层1216
|
北京市朝阳区安立路1号1幢一层113
|
5 | 2018-01-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
赵呈锦 执行董事; [退出]赵呈锦 经理; [退出]陈浩 监事 [退出]
|
王保平 执行董事; [新增]王保平 经理; [新增]宋利俪 监事 [新增]
|
6 | 2018-01-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈浩, [退出]赵呈锦* [退出]
|
宋利俪, [新增]王保平* [新增]
|
7 | 2018-01-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
赵呈锦* 执行董事 [退出]赵呈锦* 经理 [退出]陈浩 监事 [退出]
|
王保平* 执行董事 [新增]王保平* 经理 [新增]宋利俪 监事 [新增]
|
8 | 2018-01-23 | 投资人 |
北京启瑞祥泰经贸有限公司 企业法人 [退出]北京阳光锦天商务有限公司 企业法人 [退出]
|
北京多彩衡利投资顾问有限公司 法人股东 [新增]四川观鉴信息技术有限公司 法人股东 [新增]
|
9 | 2018-01-23 | 法定代表人 |
赵呈锦
|
王保平
|
10 | 2017-07-25 | 住所 |
北京市朝阳区五里桥二街2号院5号楼15层1534
|
北京市朝阳区五里桥二街1号院8号楼12层1216
|