序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京紫都恒盈投资管理有限公司 | 400万人民币 | |
2 | 高金魁 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高金魁
|
|
2 |
张丹宇
|
|
3 |
李萍
|
|
4 |
刘洋
|
|
5 |
刘建国
|
|
6 |
贺磊
|
|
7 |
石志诚
|
|
8 |
刘景莉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-07-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
高金魁*,贺磊,李萍,刘建国,刘景莉,刘洋,石志诚
|
高金魁*,贺磊,李萍,刘建国,刘景莉,刘洋,石志诚,张丹宇 [新增]
|
2 | 2014-07-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
高金魁* 董事长刘景莉 董事李萍 董事刘建国 董事刘洋 董事刘景莉 经理贺磊 监事石志诚 监事
|
高金魁* 董事长刘建国 董事刘洋 董事李萍 董事张丹宇 董事 [新增]刘景莉 经理贺磊 监事石志诚 监事
|
3 | 2014-02-24 | 住所 |
北京市北京经济技术开****区地盛西路6号院1号楼7层703室
|
北京市北京经济技术开****区科创四街7号院1号楼6层601室
|
4 | 2013-10-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
高金魁 董事长刘景莉 董事刘洋 董事李萍 董事刘建国 董事刘景莉 经理高耸 监事 [退出]石志诚 监事
|
高金魁* 董事长刘景莉 董事刘建国 董事李萍 董事刘洋 董事刘景莉 经理贺磊 监事 [新增]石志诚 监事
|
5 | 2013-07-24 | 股东改变姓名或名称,实缴的出资额 |
1 高金魁 500 自然人股东2 北京恒盈投资****展有限公司 500 企业法人 [退出]
|
1 北京紫都恒盈投资管理有限公司 500 法人股东 [新增]2 高金魁 500 自然人股东
|
6 | 2013-07-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
高金魁* 董事长刘洋 董事刘景莉 董事刘建国 董事李萍 董事刘景莉 经理高耸 监事石志诚 监事
|
高金魁* 董事长李萍 董事刘景莉 董事刘洋 董事刘建国 董事刘景莉 经理高耸 监事石志诚 监事
|
7 | 2013-07-24 | 股东改变姓名或名称 |
北京恒盈投资****展有限公司高金魁
|
北京紫都恒盈投资管理有限公司 [名称变更]高金魁
|
8 | 2013-07-24 | 实缴的出资额 |
高金魁 500 自然人股东北京恒盈投资****展有限公司 500 企业法人
|
北京紫都恒盈投资管理有限公司 500 法人股东 [名称变更]高金魁 500 自然人股东
|
9 | 2013-07-24 | 实收资本(金) |
200 万元
|
1000 万元( + 400% )
|
10 | 2011-12-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
高金魁* 执行董事刘景莉 经理袁方 监事 [退出]
|
高金魁* 董事长李萍 董事 [新增]刘建国 董事 [新增]刘景莉 董事刘洋 董事 [新增]刘景莉 经理石志诚 监事 [新增]高耸 监事 [新增]
|