序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫鹏 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 李耀文 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫鹏
|
|
2 |
李耀文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-26 | 住所 |
北京市朝阳区朝来绿色家园来春园38号楼1层101
|
北京市海淀区马连洼北路8号C座三层332室
|
2 | 2021-10-20 | 营业期限 |
|
|
3 | 2020-10-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
梁伟*, [退出]张兴 [退出]
|
李耀文, [新增]闫鹏* [新增]
|
4 | 2020-10-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
粱伟* 执行董事 [退出]粱伟* 经理 [退出]张兴 监事 [退出]
|
闫鹏* 执行董事 [新增]闫鹏* 经理 [新增]李耀文 监事 [新增]
|
5 | 2020-10-16 | 投资人 |
梁伟 自然人股东 [退出]冯昊 自然人股东 [退出]
|
闫鹏 自然人股东 [新增]李耀文 自然人股东 [新增]
|
6 | 2020-10-16 | 法定代表人 |
梁伟
|
闫鹏
|
7 | 2020-04-10 | 投资人 |
梁伟 自然人股东张兴 自然人股东 [退出]
|
梁伟 自然人股东冯昊 自然人股东 [新增]
|
8 | 2020-03-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘旭*, [退出]张兴
|
粱伟*, [新增]张兴
|
9 | 2020-03-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘旭 执行董事; [退出]刘旭 经理; [退出]张兴 监事
|
粱伟 执行董事; [新增]粱伟 经理; [新增]张兴 监事
|
10 | 2020-03-13 | 法定代表人 |
刘旭
|
梁伟
|