序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张大宁 | 70% | 35万人民币 |
2 | 赵晓昂 | 30% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张大宁
|
|
2 |
赵晓昂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-07 | 登记管辖变更 |
北京市西城区市场监督管理局
|
北京市东城区市场监督管理局
|
2 | 2020-08-07 | 登记管辖变更 |
西城分局
|
东城分局
|
3 | 2020-08-07 | 住所 |
北京市西城区广安门内大街6号西砖胡同2号院1号楼1-4三层A区306
|
北京市东城区珠市口东大街346号北京金霖酒店1018
|
4 | 2018-06-14 | 经营范围 |
技术推广服务;医学研究(不含诊疗服务);会议展览服务;市场调查;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);资产管理;企业管理咨询;企业策划;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);设计、制作、代理、****布广告;产品设计;销售医疗器械(限Ⅰ类)、仪器仪表。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
销售食品。技术推广服务;医学研究(不含诊疗服务);会议展览服务;市场调查;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);资产管理;企业管理咨询;企业策划;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);设计、制作、代理、****布广告;产品设计;销售医疗器械(限Ⅰ类)、仪器仪表;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
5 | 2018-05-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
张大宁 执行董事;张大宁 经理;李焕文 监事 [退出]
|
张大宁 执行董事;张大宁 经理;赵晓昂 监事 [新增]
|
6 | 2018-05-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
李焕文, [退出]张大宁*
|
张大宁*,赵晓昂 [新增]
|
7 | 2018-05-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
张大宁* 执行董事张大宁* 经理李焕文 监事 [退出]
|
张大宁* 执行董事张大宁* 经理赵晓昂 监事 [新增]
|
8 | 2018-05-24 | 投资人 |
张大宁 自然人股东李焕文 自然人股东 [退出]
|
张大宁 自然人股东赵晓昂 自然人股东 [新增]
|
9 | 2014-10-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
李澧, [退出]张大宁*
|
李焕文, [新增]张大宁*
|
10 | 2014-10-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
张大宁 执行董事;张大宁 总经理;李澧 监事 [退出]
|
张大宁 执行董事;张大宁 经理;李焕文 监事 [新增]
|