序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈徐迟 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈徐迟
|
|
2 |
黄立胜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京盛世康禾科技****展有限公司朝阳分公司
|
张望熙 | 2021-12-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 住所 |
北京市海淀区中关村东路16号院甲2号楼1层127
|
北京市海淀区中关村东路16号院甲2号楼-1至1层127
|
2 | 2019-08-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
周光辉 执行董事; [退出]周光辉 经理; [退出]黄立胜 监事
|
陈徐迟 执行董事; [新增]陈徐迟 经理; [新增]黄立胜 监事
|
3 | 2019-08-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄立胜,周光辉* [退出]
|
陈徐迟*, [新增]黄立胜
|
4 | 2019-08-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
周光辉* 执行董事 [退出]周光辉* 经理 [退出]黄立胜 监事
|
陈徐迟* 执行董事 [新增]陈徐迟* 经理 [新增]黄立胜 监事
|
5 | 2019-08-30 | 投资人 |
周光辉 自然人股东 [退出]
|
陈徐迟 自然人股东 [新增]
|
6 | 2019-08-30 | 法定代表人 |
周光辉
|
陈徐迟
|
7 | 2019-02-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈晓宝 执行董事; [退出]陈晓宝 经理; [退出]黄立胜 监事
|
周光辉 执行董事; [新增]周光辉 经理; [新增]黄立胜 监事
|
8 | 2019-02-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈晓宝*, [退出]黄立胜
|
黄立胜,周光辉* [新增]
|
9 | 2019-02-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈晓宝* 执行董事 [退出]陈晓宝* 经理 [退出]黄立胜 监事
|
周光辉* 执行董事 [新增]周光辉* 经理 [新增]黄立胜 监事
|
10 | 2019-02-19 | 投资人 |
陈晓宝 自然人股东 [退出]
|
周光辉 自然人股东 [新增]
|