序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 牛芬荣 | 100% | 400.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛芬荣
|
|
2 |
陈文侠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
1,郭静*, [退出]执行董事;2,郭静*, [退出]经理;3,陈文侠,监事
|
1,牛芬荣*, [新增]执行董事;2,牛芬荣*, [新增]经理;3,陈文侠,监事
|
2 | 2017-05-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭静* 执行董事 [退出]郭静* 经理 [退出]陈文侠 监事
|
牛芬荣* 执行董事 [新增]牛芬荣* 经理 [新增]陈文侠 监事
|
3 | 2017-05-22 | 投资人 |
郭静 自然人股东 [退出]
|
牛芬荣 自然人股东 [新增]
|
4 | 2017-05-22 | 法定代表人 |
郭静
|
牛芬荣
|
5 | 2016-08-08 | 注册资本 |
500万元
|
400万元( - 20% )
|
6 | 2015-12-16 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2015-12-16 | 投资人 |
郑振杰 自然人股东 [退出]陈梦醒 自然人股东 [退出]陈文侠 自然人股东 [退出]郭静 自然人股东
|
郭静 自然人股东
|
8 | 2015-12-16 | 注册资本 |
2000万元
|
500万元( - 75% )
|
9 | 2015-12-16 | 住所 |
北京市西城区大糖房胡同8号3幢2121室
|
北京市西城区阜成门外大街甲271号七层7515室
|
10 | 2015-01-20 | 住所 |
北京市西城区阜成门外大街2号12层A1210-5
|
北京市西城区大糖房胡同8号3幢2121室
|