序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋云红 | 51.0098% | 25.51万人民币 |
2 | 李强 | 24.4951% | 12.25万人民币 |
3 | 栗志龙 | 24.4951% | 12.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋云红
|
|
2 |
栗志龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-01 | 投资人 |
李强,自然人股东,栗志龙,自然人股东,宋云红,自然人股东,王国珍,自然人股东 [退出]
|
李强,自然人股东,栗志龙,自然人股东,宋云红,自然人股东
|
2 | 2021-08-13 | 注册资本 |
50万
|
50.01万( + 0.02% )
|
3 | 2021-08-13 | 投资人 |
李强,自然人股东,栗志龙,自然人股东,王国珍,自然人股东
|
李强,自然人股东,栗志龙,自然人股东,宋云红,自然人股东, [新增]王国珍,自然人股东
|
4 | 2021-04-15 | 法定代表人 |
王国珍
|
|
5 | 2021-04-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
李强, [退出]栗志龙,王国珍* [退出]
|
栗志龙,宋云红* [新增]
|
6 | 2021-04-15 | 法定代表人 |
王国珍
|
宋云红
|
7 | 2016-08-16 | 住所 |
北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼一层地下室A段103
|
北京市朝阳区望京园402号楼6层701
|