序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王飞 | 85% | 425.0万人民币 |
2 | 余爱枝 | 15% | 75.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王飞
|
|
2 |
余爱枝
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
镝普科技(北京)有限公司南京分公司
|
何观琪 | 2020-04-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 投资人 |
孟凡强,自然人股东, [退出]王飞,自然人股东
|
王飞,自然人股东,余爱枝,自然人股东 [新增]
|
2 | 2022-07-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
孟凡强, [退出]王飞*
|
王飞*,余爱枝 [新增]
|
3 | 2022-04-26 | 注册资本 |
2000万
|
500万( - 75% )
|
4 | 2022-01-27 | 经营范围 |
技术开****、转让、咨询、服务;计算机系统服务;承办展览展示;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、办公用品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、转让、咨询、服务;计算机系统服务;承办展览展示;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、办公用品;软件开****;集成电路设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
5 | 2020-11-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
孟凡强*,王飞
|
孟凡强,王飞*
|
6 | 2020-11-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
孟凡强* 执行董事孟凡强* 经理王飞 监事
|
王飞* 执行董事王飞* 经理孟凡强 监事
|
7 | 2020-11-11 | 法定代表人 |
孟凡强
|
王飞
|
8 | 2020-02-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
孟凡强 执行董事;孟凡强 经理;颜姣莲 监事 [退出]
|
孟凡强 执行董事;孟凡强 经理;王飞 监事 [新增]
|
9 | 2020-02-14 | 注册资本 |
300
|
2000( + 566.66667% )
|
10 | 2020-02-14 | 注册资本 |
300万
|
2000万( + 566.66667% )
|